HEATON MOOR EVANGELICAL CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities for all ages are undertaken with the aim of showing the love of Jesus Christ to all who come and providing an opportunity to present the message of the Gospel, through conversations or formal presentations. Activities include: Sunday services, parent & toddler groups, children and youth groups, women's and men's meetings, seniors' meetings, occasional training courses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,980 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Stockport
Llywodraethu
- 12 Mai 2009: Cofrestrwyd
- EMMANUEL COMMUNITY CHURCH STOCKPORT (Enw gwaith)
- HMEC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ingram | Cadeirydd | 27 March 2014 |
|
|
||||
John Watkins | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Alastair Cooper | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Christopher Michael Johnson | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
SIMON FORMAN | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
PHILIP SLACK | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
Dr JAKOB ALBERT VAN DEN BERG | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
SIMON J COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.77k | £232.74k | £242.80k | £213.80k | £205.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £196.57k | £192.60k | £242.78k | £202.10k | £237.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 07 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 FEBRUARY 1972, AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 10 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE WORD OF GOD AS CARRIED ON BY HEATON MOOR EVANGELICAL CHURCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
55 GREEN LANE
STOCKPORT
SK4 3LH
- Ffôn:
- 01614315176
- E-bost:
- office@emmanuelcc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window