Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, WOODFORD BRIDGE
Rhif yr elusen: 1128474
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alexandra Frances Grace Podd | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Douglas Reginald Fulcher | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Antonia Armero Salido | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Maria Lascelles | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Shaun Kenneth Frost | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Squadron Leader Alan Raymond Dudley Clark | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Susan Maureen Malam | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Nathaniel Gary Oliver Ayres | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
AIMEE LOUISE AYRES B SC HONS | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Paul Richard Malam | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
JILLIAN SARAH LEONARD MBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Len Stevens | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev IAN KAY MONKS BAHONSPGCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM RICHARD LEONARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.