ymddiriedolwyr BEESTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Weir MEd BAHons | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Eric Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Paula Dawson EdD MSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sally Ramsey | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Claire Milligan | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Glenda Taylor | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Michael John Towlson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
George Malcolm Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Fiona Fyfe CMLI | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Dr Connie Pullan | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Dr Neil Jones MA PhD FIMMM CEng | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Paul Maurice Tivey | Ymddiriedolwr | 02 September 2014 |
|
|
||||
Anthony Beardsall | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Mr Dave Lowe | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Winifred May Orton | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Christopher David Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Hilary Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Janice Phillips | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Carol Joy Foster | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Andrew Keith Rhodes TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Mr Ray Howard | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.