MICKLEOVER METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of regular public acts of worship and other activities of a Christian ethos open to all. The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Taking religious assemblies in local schools. Promotion of Christianity. Supporting other charities in the UK and overseas financially and with prayer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TRACEY JAYNE HARRIS | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||
AUBREY MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH ATHERTON | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||
ADAM McLOUGHLIN | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
MICHELLE ELAINE WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
MARGARET CLARK | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
IAN CLARK | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
MICHAEL BAGWORTH | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|||||
Janet Tristram | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
RICHARD ALEXANDER MORGAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
MARGARET JOAN VINCENT | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Raymond John Forey | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||
Angela Gloria Forey | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
JANET MARION PATMORE | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|||||
DOT THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY JEAN LEVITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MERYL EVELYN SPRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARILYN ELIZABETH ANNE BAGWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Spray | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP ANDREW ROYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £207.70k | £207.16k | £238.50k | £289.55k | £284.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £259.62k | £223.37k | £240.96k | £303.83k | £303.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.38k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mickleover Methodist Church Centre
Station Road
Mickleover
DERBY
DE3 9GH
- Ffôn:
- 01332735052
- E-bost:
- mick.meth2@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window