Hanes ariannol ST AIDAN'S N4 PARENT SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1131828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/09/2019 | 10/09/2020 | 10/09/2021 | 10/09/2022 | 10/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.31k | £54.07k | £41.99k | £38.30k | £40.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.01k | £53.50k | £40.56k | £33.42k | £58.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.