THE 100 HOURS FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The development of educational programmes, particularly through multi-media, furthering the growth of integrity, compassion, responsibility, wisdom, and other qualities of heart/mind in several countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Byrma
- Cenia
- Uganda
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SANTIDHAMMA FOUNDATION UK (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.00k | £2.00k | £1.50k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £13.06k | £1.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 20 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 24 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 12 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15/10/2009 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 06/03/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE EDUCATION OF PEOPLE OF ANY RACE, ETHNICITY, RELIGIOUS FAITH, NATIONALITY, GENDER OR AGE, SO AS TO DEVELOP THEIR MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPABILITIES. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE HEALTH AMONG PEOPLE RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN INDIA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, IN BODH GAYA (BISHAR) TO INCLUDE THE PROVISION OF MIND FULLNESS-BASED COGNITIVE THERAPY AS A MEANS OF PROMOTING MENTAL HEALTH FOR THOSE SUFFERING WITH DEPRESSION.
Maes buddion
INDIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window