ymddiriedolwyr SHARE PSYCHOTHERAPY
Rhif yr elusen: 1130400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Walker Bourne | Cadeirydd | 04 December 2019 |
|
|
||||
RUMBIDZAISHE CHIVAURA | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Anna Rachel Waters | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Stephen Timothy Wood | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Vanessa Boddye | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||
Lynn Susanne Keirs | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.