ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE, YARM
Rhif yr elusen: 1130683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Darren Richard Moore | Cadeirydd | 12 September 2021 |
|
|
||||
Jean Finlay | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Elizabeth Susan Ellis | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rev Kate Mary Brown | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Tanya Stephanie Brackenbury | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Wendy Storar Gaitskell | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Angela Elizabeth Beckwith | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Pamela Clare Parker | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Beryl Louise Nadin | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Valerie Patricia Meeking | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Lynn Allison | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
PETER MONCK | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
David Local | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
ROS CARLING | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
MARGARET NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
|
||||
MARION JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
|
||||
AVRIL MARY RHODES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN JOHN HUGGINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELAINE HUGGINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CHRISTOPHER RHODES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
David William Yates | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.