CHALLENGE WORLDWIDE: TRAINING FOR LIFE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING IN DEVELOPING COUNTRIES,IN PARTICULAR,AFRICA,ASIA AND SOUTH AMERICA,BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH BUILDINGS,FACILITIES,GOODS AND SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2017
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bolifia
- Brasil
- Cambodia
- Cenia
- De Affrica
- Ecwador
- Ethiopia
- Fiet-nam
- India
- Indonesia
- Malaysia
- Namibia
- Periw
- Rwanda
- Tanzania
- Tsieina
- Uganda
- Zambia
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL YATES | Cadeirydd |
|
|
|||||
DAVID SAWDON | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|
||||
LARA JANE BRYAN BA (HONS) | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK BIFFIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW PETER PLATTEN BPHARM MSC DIPM MCIM MRPHARMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.55k | £86.86k | £47.74k | £4.32k | £3.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.70k | £99.08k | £57.18k | £3.15k | £3.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 567 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 567 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 932 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 932 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1297 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1297 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1662 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1662 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 MAY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 7 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
1) TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; B) ADVANCING EDUCATION 2) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING IN DEVELOPING COUNTRIES, IN PARTICULAR, AFRICA, ASIA AND SOUTH AMERICA, BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH BUILDINGS, FACILITIES, GOODS AND SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS
Maes buddion
AFRICA, ASIA AND SOUTH AMERICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 OXFORD ROAD
FRILFORD
ABINGDON
OX13 5NR
- Ffôn:
- 01865391516
- E-bost:
- Lara@challengeworldwide.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window