THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DANBURY ST JOHN BAPTIST

Rhif yr elusen: 1130296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Public worship open to all, a sacred place for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching and promotion of Christianity through sermons, courses, groups, events, together with activities for parents and toddlers and special needs groups. Supporting other charities in the UK and abroad. Maintaining the historic Church building.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £104,928
Cyfanswm gwariant: £109,071

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • DANBURY ST JOHN BAPTIST PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Jacqui Jones Cadeirydd 28 September 2018
Dim ar gofnod
Susan Ann Priestley Ymddiriedolwr 16 March 2025
Dim ar gofnod
Joan Graham Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Sylvia Hennem Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Janine Archer Ymddiriedolwr 21 April 2024
EVES CORNER WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Alan Roger Dixon Ymddiriedolwr 10 January 2022
CHARITY FOR REPAIR OF CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Walton Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod
Stephen Baddely Arthurs Ymddiriedolwr 15 March 2020
Dim ar gofnod
Alexander Ian Cooper Ymddiriedolwr 06 April 2014
DANBURY VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY FOR REPAIR OF CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ALISON COOPER Ymddiriedolwr 08 May 2012
THE LANDISDALE ALMSHOUSE AND UNKNOWN DONOR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £105.06k £84.72k £90.01k £115.04k £104.93k
Cyfanswm gwariant £101.27k £79.79k £88.16k £94.23k £109.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Tachwedd 2021 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
23 BEAUMONT PARK
DANBURY
CHELMSFORD
CM3 4DE
Ffôn:
07966 266256