ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BEXHILL
Rhif yr elusen: 1131504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev. Dr. Stephen William Need | Cadeirydd | 14 December 2021 |
|
|
||||
Hazel Doreen Rose | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Malcolm Torrance | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rev'd Carol Ann Cockcroft | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||
Nigel Rainsford Ball BAHon,FCMA | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Judith Mary Earl | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Rosemary Ann Gillian Roberts | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Iain Peter Scott-Dickeson | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Susan France | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Stephanie Prosser | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Christopher Norman Miles | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|||||
JILL PATIENCE ANDREWS | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|
||||
Alison Ruth Marchant | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
|||||
Dr ROGER GARRETT ELIAS MB BS BSc | Ymddiriedolwr | 27 May 2012 |
|
|
||||
ALAN BERNARD STEVENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS CATHY GILLMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.