Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY ELTHAM
Rhif yr elusen: 1132152

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samitha Vickremadithya Fernando | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Alison Ruth Seaman | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Dr Helen Margaret Fearnley MDPRCP | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
PHILIPPA ELLEN HUMPHRIES | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
EDDIE NEISH | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
HUGH LEWIS | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
JEAN RUST | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
BRIAN SEAMAN | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
ROBERT BUXTON | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
DANIEL NJENJE | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MICHAEL LINDSEY | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
June Knowles | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
SIMON JAMES CAPEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.