THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAULS, CAMBERLEY

Rhif yr elusen: 1132837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church Ministry and outreach to the wider community providing care and support where required

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £467,570
Cyfanswm gwariant: £413,573

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PAULS PCC, CAMBERLEY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Benjamin James Perkins Ymddiriedolwr 04 March 2025
Dim ar gofnod
Rev Heather Jane Valletta Ymddiriedolwr 24 May 2024
Dim ar gofnod
James Michael Rust Ymddiriedolwr 24 May 2024
CAMBERLEY YOUTH FOR CHRIST
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Ann Hodgkins Ymddiriedolwr 24 May 2024
Dim ar gofnod
Oluchi Ifunanya Tabansi Ymddiriedolwr 24 May 2023
Dim ar gofnod
Charlotte Jane Cooper Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
David Williams Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Jill Davis Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
ANGELA CARROLL Ymddiriedolwr 23 May 2021
ISLEWORTH & HOUNSLOW CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Gail Fernandes Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
John Leonard Winterton Ymddiriedolwr 25 October 2020
LIGHTWATER LIBRARY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Stefan Carl Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod
Rev Sophie Rebecca Lovesmith Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
HOWARD GORDON MASON Ymddiriedolwr 23 April 2007
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £426.76k £375.29k £391.35k £445.05k £467.57k
Cyfanswm gwariant £441.02k £401.55k £360.53k £413.64k £413.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £650 N/A N/A £500 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Mawrth 2025 132 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 12 Mawrth 2025 132 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 01 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Pauls Church
Parish Office
Crawley Ridge
Camberley
GU15 2AD
Ffôn:
01276700210