THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CATHARINE, GLOUCESTER

Rhif yr elusen: 1132760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

ST CATHARINE'S EXISTS TO GIVE EVERYONE THE OPPORTUNITY TO EXPERIENCE THE LOVE OF GOD IN JESUS CHRIST AND TO RESPOND. WE SEEK TO GROW NEARER TO GOD TOGETHER THROUGH A VARIETY OF LOVING AND JOYFUL WORSHIP. WE PROVIDE NURTURE AND SUPPORT FOR ALL THROUGH CARE AND PRAYER. WITH GOD'S HELP WE LOVE AND SERVE THOSE WITHIN AND BEYOND THE PARISH. WE PLAY OUR PART IN THE WORLD WIDE CHURCH.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £164,559
Cyfanswm gwariant: £166,400

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST CATHARINE'S GLOUCESTER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steven Wang Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Charles William Paddy Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Jane Orr Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Tina Hewitt Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Andrew Palfreyman Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
John Weygang Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Simon Philip Cozens Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Josephine Sanders Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Bruce Mackay Matheson Ymddiriedolwr 30 April 2023
CHARITIES OF THOMAS MACHEN AND OTHERS
Derbyniwyd: Ar amser
Jean Margaret Morgan Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Margaret Clare Negreira Ymddiriedolwr 18 April 2021
Dim ar gofnod
Dorothy Margaret Henshaw Ymddiriedolwr 18 April 2021
Dim ar gofnod
David Norman Nicholls Ymddiriedolwr 04 October 2020
CHARITIES OF THOMAS MACHEN AND OTHERS
Derbyniwyd: Ar amser
EDMUND MICHAEL REED Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
Rachel Barton Ymddiriedolwr 31 May 2013
CHARITIES OF THOMAS MACHEN AND OTHERS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £145.41k £170.97k £231.37k £213.40k £164.56k
Cyfanswm gwariant £142.79k £154.14k £207.52k £227.25k £166.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £500 £21.36k £5.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Catharines Church
London Road
GLOUCESTER
GL2 0RR
Ffôn:
01452302438