ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PANCRAS, LONDON
Rhif yr elusen: 1133802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LUCY CLARE WINKETT | Cadeirydd | 29 November 2023 |
|
|||||||||||||||||
Hilary Kalmbach | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Dorothy Sherman Severin | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||||||||||||||
Agnes Ogunmuyiwa | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Duncan Michael Lamont | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|||||||||||||||||
JONATHAN JAMES GENESTE LEWIN | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|
||||||||||||||||
ANNE GILLIAN ROUSE BSC | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
DOROTHEA JOY HACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.