ymddiriedolwyr ADEYFIELD FREE CHURCH HEMEL HEMPSTEAD UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1131868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Jacqueline Davis | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Susan Jane Grimsdale | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Rev Paul Karel Stein | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Dr David Kerry | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Penelope Stuart | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Pamela Annison | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Shirley Ford | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
HEATHER MARY LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.