THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, THURNBY, LEICESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We're a friendly, vibrant church in the heart of Thurnby, with a welcome for everyone. Central to all we try to do is our commitment to Jesus the Bible, worship and prayer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
125 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- ST. LUKE'S PCC, THURNBY, LEICESTER (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Carolyn Hollingworth | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||
Timothy John Heatley | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Melissa Amy Woodhead | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Sawford | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Brian Green | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Robert Heatley | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Turnbull | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Robert Bevins | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Freya Bevins | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Kathrine Lount | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Russell Bentley | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Julie Tregoning | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Rev Thomas Devas | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Richard Koelling | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS GOODMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.89k | £265.13k | £238.43k | £258.62k | £190.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.69k | £194.32k | £230.48k | £338.56k | £236.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £585.16k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.42k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.95k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £256.43k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £5.42k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Lukes Church
Main Street
Thurnby
LEICESTER
LE7 9PN
- Ffôn:
- 07910843931
- E-bost:
- operations@thurnbychurch.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window