Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CONGLETON
Rhif yr elusen: 1134829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.04k | £1.32m | £222.73k | £207.29k | £255.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £566.06k | £226.19k | £212.86k | £219.86k | £202.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.97k | £510 | £5.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £433.54k | £1.22m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £72.07k | £18.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £32.92k | £20.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.07k | £18.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £7.43k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.08m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £491.77k | £180.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £473 | £734 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £73.82k | £45.42k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.