PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, GIPSY HILL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Anglican church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,650 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Southwark
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2010: Previously excepted registration
- CHRIST CHURCH PCC, GIPSY HILL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jennifer Claire Dawkins | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Rebecca Louise MacGregor | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Dr Carlo Prina | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Norma Simon | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Sophie Williams | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
JANET BOYCE | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Nicklav Bekoe-Jegede | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Peter Gareth Moorey | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Chibuzor Madu | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Rev Emma Lowth | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Joshua Klein | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Susan Dalton | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Jonathan Maytom | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Beverley Fray | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
CATHERINE ANNE MITCHENALL | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
||||
PAULINE MARJORIE SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL HELEN SKEATH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £258.08k | £239.32k | £241.83k | £242.47k | £277.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £267.00k | £233.11k | £201.96k | £217.25k | £312.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.64k | £14.25k | £24.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christ Church
Highland Road
London
SE19 1DP
- Ffôn:
- 02086709929
- E-bost:
- christchurch@gipsyhill.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window