Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP AND ST JAMES, LECKHAMPTON WITH ST CHRISTOPHER'S, WARDEN HILL
Rhif yr elusen: 1134837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.40k | £406.63k | £675.43k | £798.38k | £400.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.15k | £410.41k | £1.59m | £1.61m | £455.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.21k | £6.18k | £6.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £633.36k | £498.09k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £46.31k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £21.21k | £9.44k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £9.60k | £1.91k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £11.27k | £242.62k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £1.00k | £8.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.57m | £1.61m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £16.56k | £1.44k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.59k | £1.33k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £14.80k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.