THIRSK AND NORTHALLERTON METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purposes of the charity are the advancement of a.the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and discipline of Methodist church b.any charitable purpose of thMethodist church and it's associated instuitions and subsiduarys.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
- THIRSK AND NOTHALLERTON METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Matthews | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|||||
Naomi Alejandra Hogan | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Rev Kim Hurst | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
KEITH SMITH | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|||||
Megan Turner | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lesley Hansen | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Ian Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lynne Sharp | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Robert Lynton Portsmouth | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
William George Harker | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Stephen Mark Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Thelma Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Louise Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dorothy Margaret McCrea | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Simon Dalby | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
alana barney | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Kevin Richard Baker | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Karen Portsmouth | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Judith Walker | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Kathryn Walker | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Karen Yvonne Collin | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
AUDREY POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev Michael Webster | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRENDA DENNISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.37k | £149.61k | £303.19k | £219.78k | £210.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.61k | £219.43k | £230.86k | £295.68k | £194.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northallerton Methodist Church
High Street
NORTHALLERTON
North Yorkshire
DL7 8EG
- Ffôn:
- 07808627964
- E-bost:
- tandnacircuit@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window