THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CLUBMOOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ÔÇóRegular public worship open to all ÔÇó provision of sacred space for prayer ÔÇóPastoral work ÔÇóTeaching of ChristianityÔÇóTaking of religious assemblies in schools ÔÇóprovision of childrens' and youth groups with a Christian ethos ÔÇóPromotion of Christianity through activities, events and distribution of literature ÔÇóSupporting other charities in the UK and overseas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- ST ANDREW'S, CLUMOOR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Simpson | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Gillian Beesley | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Helen McGuiness | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Maureen Jones | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Charmaine Reynolds | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
David Kirk | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Patricia Hughes | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Rev William Jacob Gibbons | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
Simon James Huthwaite | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
WENDY PEACOCK | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Marie Jenkinson | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Patricia Ann Bacon | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Dr Claire Elizabeth Pollard | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Beryl Bellew | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Carol Wilson | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Karen Marjorie Speariett | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Kerry Michelle Dodd | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
SUE JAMIESON | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
AMANDA JOY BUSHNELL | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
JULIA PATRICIA FORD | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
BLAIR DRYDEN BUSHNELL | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.35k | £162.64k | £126.34k | £135.05k | £125.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.61k | £157.84k | £117.14k | £116.21k | £154.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £280 | N/A | £5.20k | £2.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Tachwedd 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
15 Tachwedd 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
176 Queens Drive
West Derby
Liverpool
L13 0AL
- Ffôn:
- 01512261977
- E-bost:
- enquiries@standrewslive.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window