ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MAXENTIUS, BRADSHAW, WITHIN THE TURTON MOORLAND MINISTRY
Rhif yr elusen: 1132522
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Susan Usher | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jenna Hart | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Samantha Dale | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Dr Matthew Pearson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Katie Whittle | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rebecca Smith | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Elaine Christian | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
BRYAN GOODALL | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
Joanne Haslam | Ymddiriedolwr | 21 April 2014 |
|
|
||||
Christine Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 18 April 2014 |
|
|
||||
Joyce Armstrong | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL LORRAINE CARR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARTHUR GREAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DON TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET CHRISTINE BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON GREAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICOLA JANE WARING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.