Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS KENSINGTON
Rhif yr elusen: 1133985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £562.20k | £696.01k | £760.27k | £689.05k | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £587.14k | £610.65k | £641.92k | £686.69k | £844.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.62k | N/A | N/A | £573 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £490.05k | £639.29k | £655.27k | £579.62k | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.90k | £45.27k | £36.43k | £68.84k | £59.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.10k | £11.35k | £14.70k | £12.62k | £12.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £144 | £105 | £11 | £256 | £6.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £53.86k | £27.72k | £73.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £40.00k | £20.00k | £35.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.85k | £564.33k | £583.37k | £624.95k | £765.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.29k | £46.32k | £58.55k | £61.74k | £78.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £1.72k | £2.04k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £40.62k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.