ymddiriedolwyr AESOP ARTS AND SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1134572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (177 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Kevin Fenton | Cadeirydd | 10 September 2018 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Casson | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Emma Gladstone | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Jacqui Thornton | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Helen Gordon | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Mark Richard Hampton | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|||||
Peter David Daniel | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.