TEMPLE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the church are set within the context of the Methodist Church policy of Our Calling.The church exists: to increase awareness of God's presence and to celebrate God's love; to to help people to grow and to learn as Christians through mutual support and care;to be a good neighbour to people in need and to challenge injustice;and to make more followers of Jesus Christ.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DEBORAH MARY KIRK | Cadeirydd | 05 August 2018 |
|
|||||||
Hazel Mary Jordan | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||
Kevin Rigg | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Paul Turner | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Conrad Graham Marks | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
George Adams | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Anne Broadley | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Elizabeth Hartley | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Joanne Rossiter | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
Ian Rossiter | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
SHEILA ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
||||||
COLIN ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
||||||
RON JORDAN | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||||
Christopher Mitchell | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|||||||
KATHRYN TURNER | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|||||||
ANTHONY BELL | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|
||||||
DIANA MARGARET ATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARGARET ANN SWEET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANNE JORDAN BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DOREEN BETTY MARKS CERT. ED. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR GRAHAM DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
LYNDA PRIMROSE SPURRETT KAZER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.64k | £96.99k | £95.54k | £131.49k | £161.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.77k | £113.07k | £92.40k | £112.97k | £120.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.17k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 20 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 20 Tachwedd 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Temple Methodist Church
Upper High Street
TAUNTON
TA1 3PY
- Ffôn:
- 01823275765
- E-bost:
- enquiries@templetaunton.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window