THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GOSFORTH ST NICHOLAS

Rhif yr elusen: 1133837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

religious services and pastoral care, community activities and provision of facilities (buildings and open spaces) for the benefit of the residents of the parish of Gosforth St Nicholas and the wider community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £144,558
Cyfanswm gwariant: £164,294

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • GOSFORTH ST NICHOLAS PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ruth Alicia Stradling Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Frances Louise Haigh Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Stephanie Jane McLaughlin Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Rev Paul Anthony Baker Ymddiriedolwr 13 October 2022
Dim ar gofnod
Ron Black Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Dr SallyAnn Ritchie Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Barnaby John Coulson Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Alexander Joseph Thirlaway Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Molly Rebecca Allan Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Keith Michael Proudfoot Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
Richard Tait Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
Hilary Harrison Ymddiriedolwr 30 April 2019
FRIENDS OF WOODLAWN CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dale Hunter Ymddiriedolwr 26 April 2016
Dim ar gofnod
GRAHAM PALMER BARNARD Ymddiriedolwr 29 April 2014
The Azure Charitable Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Olwyn Black Ymddiriedolwr 29 April 2014
THE FRIENDS OF ST NICHOLAS - NORTHUMBERLAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Cecilia Holmes Ymddiriedolwr 29 April 2014
Dim ar gofnod
DEREK WHITE OLIVER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID YOUNG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £142.80k £130.20k £128.37k £124.25k £144.56k
Cyfanswm gwariant £168.23k £143.08k £146.35k £144.21k £164.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Rhagfyr 2023 34 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 04 Rhagfyr 2023 34 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Mehefin 2023 240 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Mehefin 2023 240 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

22 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Gosforth Parish Church
Church Road
Gosforth
Newcastle upon Tyne
NE3 1BJ
Ffôn:
01912854111