Ymddiriedolwyr GRIMSBY SAILORS AND FISHING CHARITY
Rhif yr elusen: 500816

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan KW Watt | Cadeirydd | 22 August 2018 |
|
|
||||
Joanne Stansfield | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Simon Dwyer | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Superintendent Suesan Brown | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||
James Cane | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Mike Walters | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
||||
David Johnson | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
||||
Andrew John Allard | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.