ymddiriedolwyr TRANSITION BATH LIMITED
Rhif yr elusen: 1139853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrina Ruth Crowson | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Alexander James Coles | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Clegg | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Rodney Emrys Morgan | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Dr Nicholas Abercrombie | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Philip Haile | Ymddiriedolwr | 17 January 2021 |
|
|
||||
Dr Lyn Barham | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.