ymddiriedolwyr 1ST WESTON VILLAGE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1137590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Buchan | Cadeirydd | 11 May 2019 |
|
|
||||
Clare Passarelli | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Michelle Syms | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Laura Buckley | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
JEREMY LONG | Ymddiriedolwr | 18 April 2012 |
|
|
||||
KEVIN CHISHOLM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.