ymddiriedolwyr VIVIANA DURANTE COMPANY
Rhif yr elusen: 1138798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERN POTTER | Cadeirydd | 30 July 2017 |
|
|||||
Katie Boysen | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Amanda Buchanan Scott | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||
Nigel Stuart Cliff | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||
Jorge Emilio Huitron | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||
Susan Lynas | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|||||
VIVIANA DURANTE | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.