ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARKS DALSTON
Rhif yr elusen: 1137628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Anne Lee | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Veronica Bernard | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Leslie Davis | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Shelia Suso-Runge | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Claudette Blake | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Oiwoh | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
MISS CHANTE JAMES-BROWN | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Glen Tommy | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
Lezleen Graham | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
Paulette Otto | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
Cecile Myers | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
JOSHUA ZVIMBA | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
SAMUEL OKOROAFOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV JOSH ZVIMBA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.