POOR HANDMAIDS OF JESUS CHRIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity was dormant until 31/12/2011. It commenced operating on 01/01/2012. The objects of the charity are such charitable works as shall advance religious and other work of the Congregation as the Trustees with approval of the Superior shall from time to time think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Bournemouth
- Brasil
- Cenia
- India
- Mecsico
- Nigeria
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 234423 CONGREGATION OF THE POOR HANDMAIDS OF JESUS CHRIST
- 06 Medi 2010: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 26 Chwefror 2013: Re-registered
- THE CONGREGATION OF THE POOR HANDMAIDS OF JESUS CHRIST (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister Prakasha Sahaya Mary | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sister Judith Diltz | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
SISTER WINIFRED O'ROURKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SISTER ROSEMARY BRIDGET SNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.16k | £124.60k | £122.25k | £147.17k | £166.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.42k | £227.46k | £220.25k | £260.05k | £253.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Tachwedd 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Tachwedd 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Tachwedd 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Tachwedd 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JULY 2010 as amended on 21 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE SUCH CHARITABLE PURPOSES AS SHALL ADVANCE THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CONGERGATION AS THE TRUSTEES WITH THE APPROVAL OF THE SUPERIOR SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT, PROVIDED THAT IF AT ANY TIME THE CONGREGATION SHALL CEASE TO EXIST OR SHALL CEASE TO CARRY ON RELIGIOUS WORK THEN FOR SUCH OTHER LAWFUL PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
97 NAMU ROAD
BOURNEMOUTH
BH9 2RA
- Ffôn:
- 01202331988
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window