Hanes ariannol BRITISH SOCIETY OF CARDIOVASCULAR IMAGING / BRITISH SOCIETY OF CARDIOVASCULAR COMPUTED TOMOGRAPHY ( BSCI / BSCCT)
Rhif yr elusen: 1145324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.49k | £90.01k | £50.80k | £107.28k | £140.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.29k | £79.32k | £71.42k | £122.84k | £160.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.