METHODIST CENTRAL HALL, COVENTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of regular public acts of worship open to members of the church and non-members alike. The teaching of Christianity through sermons etc, pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Promotion of Christianity through the staging of events and services. Promoting Discipleship as the mission of the church through activities generally and for other specific groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £85,087 o 3 gontract(au) llywodraeth
Pobl

26 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 14 Hydref 2010: Previously excepted registration
- COVENTRY CENTRAL HALL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Stephen Willey | Cadeirydd | 01 February 2020 |
|
|||||
Oliver Mhandu | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Charlene Mafico | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Janine Patterson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
John William Miles | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Mapfumo | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Barbara Jean Newland | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Shirina Ibrahim | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Faith Mafico | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Kudakwashe Dodo | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Karen Brooks | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Naume Y Chiimba-Rusike | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Perpetua Rangarirayi Sakuringwa | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Deacon Sheila Dawson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Judith Mudzamiri | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|||||
Carol Helen Ashby | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
DUMISANI MOYO | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Tafadzwa Mukorombindo | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JOAN VALERIE WILKINS | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
John Edward Bennett | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
Mrs Pam Reid | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
Elaine Lesley Davenport | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
Mrs Jackie Moreton | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
Stembile Manhungira | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
DOREEN MARY HAWTHORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW MARTIN PINKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £264.73k | £171.33k | £299.04k | £398.80k | £316.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.60k | £223.41k | £278.49k | £324.24k | £380.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.17k | £85.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.50k | N/A | £66.25k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND THE METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
COVENTRY CITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Methodist Central Hall
Warwick Lane
COVENTRY
CV1 2HA
- Ffôn:
- 02476223564
- E-bost:
- info@centralhall.info
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window