PETERBOROUGH SINGS!
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Choir's primary activities are to advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the art and science of music in all its aspects but in particular choral music, by any means the trustees see fit, including through the presentation of public concerts and recitals, and social functions to advance the cohesion of Peterborough Sings!.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,700 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Peterborough
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- 14 Mawrth 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PMVC (Enw gwaith)
- PETERBOROUGH MALE VOICE CHOIR (Enw blaenorol)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.83k | £110.73k | £230.47k | £206.58k | £238.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.04k | £54.88k | £248.44k | £218.57k | £269.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £46.22k | £34.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £4.00k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2017 | 05 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2017 | 05 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2016 | 15 Medi 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2016 | 15 Medi 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2015 | 11 Chwefror 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2015
(Mae'r cyfrifon |
11 Chwefror 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2014 | 27 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2014 | 23 Mawrth 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/05/2010 AS AMENDED ON 31/07/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BUT IN PARTICULAR CHORAL MUSIC, BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS, AND SOCIAL FUNCTIONS TO ADVANCE THE COHESION OF 'PETERBOROUGH SINGS!' (PS); AND TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT, INCLUDING THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window