BGS Transfusion

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness and the advancement of education by providing blood transfusion education in particular by the provision of an extended scientific conference, affordable to the NHS, located in the South of England, primarily aimed at hospital based transfusion scientists and related staff.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- BLOOD GROUP SEROLOGY READING (Enw gwaith)
- BGS READING (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN HOLMES | Cadeirydd | 01 December 2011 |
|
|
||||
Chelsea Louise Ridsdale | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Dr Matthew James Hazell | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Michael Douglas | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Richard Charles Haggas | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Martin Maley | Ymddiriedolwr | 15 December 2014 |
|
|
||||
JANE MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANN ROSEMARY HALFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.95k | £4.81k | £27.97k | £6.41k | £49.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.09k | £822 | £37.81k | £8.55k | £40.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Mai 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 17 Mai 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 9 FEBRUARY 2011 as amended on 12 Mar 2019 as amended on 05 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS (`THE OBJECTS'): THE RELIEF OF SICKNESS AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROVIDING BLOOD TRANSFUSION EDUCATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF AN EXTENDED SCIENTIFIC CONFERENCE, AFFORDABLE TO THE NHS, LOCATED IN THE SOUTH OF ENGLAND, PRIMARILY AIMED AT HOSPITAL BASED TRANSFUSION SCIENTISTS AND RELATED STAFF.
Maes buddion
SOUTH OF ENGLAND,
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
W L O S
PO Box 3472
WOKINGHAM
RG40 9AL
- Ffôn:
- 01189785125
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window