ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKES (LAMBETH)
Rhif yr elusen: 1138272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DONALD RICHARD DAVIS | Cadeirydd | 08 September 2008 |
|
|
||||
ANDREW NICHOLL | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
SHAWNETTE GIBBS | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
MAXINE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Esther Plumptre | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Marcela Friedlova | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Joy Olisa | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Nora Velzeboer | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dr JUDITH ROSEMARY MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.