THE DONALD ANDERSON CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
continues to support charities connected to the support of the Homless and Classical Music
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- 23 Mehefin 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.87k | £11.00k | £12.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.23k | £117.00k | £70.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 04 Chwefror 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 21 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 30 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 28 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF POVERTY BY ALLEVIATING HOMELESSNESS AND THE CONSEQUENCES OF HOMELESSNESS; AND 2) TO ADVANCE, PROMOTE OR CARRY OUT SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNDEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window