AID IN MEDICARE & EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RAISING FUNDS FOR THE PROVISION OF MEDICAL ASSISTANCE AND AID IN HOSPITALS IN INDIA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- India
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
- AIME (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURINDER SINGH SOOR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ron Enticott | Ymddiriedolwr | 05 June 2009 |
|
|||||
SUKHBINDER SINGH SOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51 | £12 | £504 | £203 | £666 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £220 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/06/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/06/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/10/2011
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH IN INDIA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR MEDICAL TREATMENT AND CARE IN THE PUNJAB REGION OF INDIA, INCLUDING THE SUPPORT OF A HOSPITAL B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN INDIA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL FACILITIES IN VILLAGE SCHOOLS IN PUNJAB, INDIA. C) THE RELIEF OF POVERTY AND HARDSHIP IN INDIA BY THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT AND ADVICE FOR COMMUNITY PROJECTS AND INDIVIDUALS WITH THE FOCUS ON DEVELOPING SKILLS TO ENABLE THEM TO IMPROVE THEIR STANDARD OF LIVING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AIRDE ACCOUNTANCY
83 CHURCH ROAD
ADDLESTONE
KT15 1SF
- Ffôn:
- 01932848408
- E-bost:
- ron.airde@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window