Ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF ESSEX STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1140278

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lily-May Eileen Cameron | Cadeirydd | 12 October 2021 |
|
|
||||
Simran Kshirsagar | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Sarah Adenaike | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Abdulaziz Shaikh | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Alexander Christopher Davison | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Luca Stuart Gugolz | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Benjamin Louie Bragg | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Yury Karutin | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Guilherme Banari | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Ian Lau | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Susannah Eiden | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Charlotte Turnbull | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Oluwanifemi Oluwadamilola Wilson-Adu | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Joseph William Holmes | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Marium Masroor | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Chantel Louise Le Carpentier | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.