WEYMOUTH MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The management of Weymouth Museum
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £27,424 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
Llywodraethu
- 07 Medi 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANON MARCIA LORRAINE PRITCHARD | Cadeirydd | 22 February 2012 |
|
|
||||
Anya Lucy Chapman | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Emma Ayling | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Diane Day | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Anthony Hadyn Beazer | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Frederick William Allott | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Robert William Chedzoy | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
David Harris | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.72k | £41.52k | £32.92k | £145.87k | £29.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.20k | £72.50k | £27.86k | £106.27k | £72.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.50k | £35.68k | £23.10k | N/A | £27.42k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ebrill 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ebrill 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 04 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/11/2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A MUSEUM AND HERITAGE CENTRE BENEFICIAL TO THE COMMUNITY OF THE BOROUGH OF WEYMOUTH AND PORTLAND AND THE REMAINDER OF THE COUNTY OF DORSET AND FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND ALL PURPOSES ANCILLARY THERETO.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Ullswater Crescent
WEYMOUTH
Dorset
DT3 5HE
- Ffôn:
- 07971597860
- E-bost:
- bob.chedzoy16@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window