CONNECTED LIFE CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular open public worship. Pastoral work,among sick and bereaved. Teaching Christianity through sermons, courses, small groups. Youth club with Christian ethos. Promoting Christianity by staging events, meetings, and distribution of literature. Promoting mission via provision of activities for senior citizens, parents toddlers and special need groups. Supporting mission in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- GEORGE ROAD BAPTIST CHURCH ERDINGTON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bara | Cadeirydd | 16 April 2014 |
|
|
||||
Refina Ferreira | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Nicolae Marin | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Daniel Dogar | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Avram Satmari | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Estera Bucur | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|||||
Mark Kwabia | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Nicolai Mihai | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Valerie Campbell | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Sylvia Ellen Carter | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
JEAN ELIZABETH MORTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Andy Thewles | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.98k | £111.23k | £98.98k | £212.57k | £176.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.44k | £83.31k | £80.63k | £76.05k | £146.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 NOVEMBER 2009 as amended on 29 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE BAPTIST DENOMINATION. THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Connected Life Church
George Road
Erdington
BIRMINGHAM
B23 7RY
- Ffôn:
- 0121 682 0125
- E-bost:
- baradaniel@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window