ymddiriedolwyr COMMUNITY ALBUMS
Rhif yr elusen: 1140485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MANN | Cadeirydd | 12 January 2016 |
|
|||||
Chrispin Phiri | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Bernard Peter Laing | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|||||
Irini Pantelidou | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|||||
Rev David Pilkington | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
David Newman | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.