NORTH WEST DURHAM METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion and practice of the Christian faith in accordance with the doctrine of the Methodist Church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

44 Ymddiriedolwyr
359 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Durham
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2011: Previously excepted registration
- NWD CIRCUIT (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
44 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Stuart Earl | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|||||
Elizabeth Temple | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Rev David Lees | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Rev Jennifer Gill | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Melvin Elliott | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Joyce Ridley | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Ivan Metcalfe | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Clive Gray | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Christine Slatcher | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
John David Arbon | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Kathleen Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Colin Carroll | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
WENDY KATHRYN HARRISON | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|
||||
TRACEY CARR | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
LYNN CHRISTINE WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
Janice Elizabeth Rutherford | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Kenneth Thynne | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||
MEG GILKS | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
MARGARET HALL | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
ANDREW HOWE | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
RICHARD HUME | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
PAUL PINE | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
SONIA FILMER | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
DAVID ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
DIANE LESLEY TUTE | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
BERYL SPEARS | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
|
||||
HAZEL GRAHAM | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
MARGARET BECK | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
PAMELA MAY MURPHY | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
||||
HEATHER REILLY | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
JANET ARBON | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
JILL HURST | Ymddiriedolwr | 20 June 2012 |
|
|
||||
Rev TERENCE HURST | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|
||||
JANET QUINLAN | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
||||
Edward Spears | Ymddiriedolwr | 01 January 1961 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE JOBBURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR MCADOO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OWEN LEIGHTON TEMPLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANGELA HIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOYCE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA ELISABETH WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN ELAINE CHAMBERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.02k | £185.38k | £196.13k | £186.59k | £187.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.60k | £233.44k | £217.04k | £219.01k | £318.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TYNE AVENUE
CONSETT
COUNTY DURHAM
DH8 6ER
- Ffôn:
- 01207593666
- E-bost:
- nwdurhamcircuit@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window