TRUST FOR OXFORDSHIRE'S ENVIRONMENT (TOE) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TOE is a grant giving body supporting local environmental projects for the benefit of communities in Oxfordshire and neighbouring counties. TOE funds projects which restore the quality of natural resources - land, hedgerows, trees and woodlands, and wetlands - and support natural climate solutions and enable people to access and enjoy green spaces and the countryside.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,304,185
Roddion a chymynroddion | £14.54k | |
Weithgareddau elusennol | £1.22m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £71.01k | |
Arall | £3.50k |
Cyfanswm gwariant:
£968,117
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £968.12k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £270,785 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £968.12k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £336.07k |
Pobl

5 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- TOE2 (Enw gwaith)
- OXFORDSHIRE COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL TRUST (Enw blaenorol)
- TRUST FOR OXFORDSHIRE'S ENVIRONMENT (TOE2) (Enw blaenorol)
- TRUST FOR OXFORDSHIRE'S ENVIRONMENT (TOE2) LTD (Enw blaenorol)
- TRUST FOR OXFORDSHIRE'S ENVIRONMENT (TOE2)LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Charles Maclennan Adams | Cadeirydd | 28 April 2021 |
|
|
||||
Nicholas John Thorn | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Dr Peter Shepherd | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Russel Matthews | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Martin John Wilkinson | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Anita Jean Prosser | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
David Gwillim | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £571.11k | £616.62k | £398.03k | £1.56m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.08k | £178.89k | £478.03k | £791.61k | £968.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.69k | £25.31k | £270.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £254 | £248 | N/A | £21.08k | £14.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £610.48k | N/A | £1.51m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.82k | £4.15k | N/A | £22.14k | £71.01k | |
|
Incwm - Arall | £565.04k | £1.75k | N/A | £4.15k | £3.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £321.31k | £177.15k | N/A | £791.61k | £968.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.77k | £1.75k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.53k | £11.39k | N/A | £18.81k | £25.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £238.62k | £88.38k | N/A | £610.88k | £749.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.75k | £3.25k | N/A | £1.08k | £962 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.03m | £1.32m | N/A | £2.59m | £2.60m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £575.34k | £431.91k | N/A | £1.00m | £681.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/01/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/02/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 31 MAY 2018 as amended on 12 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF OXFORDSHIRE AND ITS IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD (A) THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT INCLUDING THE PROMOTION OF BIOLOGICAL DIVERSITY (B) SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY (I) THE PRUDENT USE OF RESOURCES (II) THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES (III) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION. SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS ?DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS? 4.2 TO FURTHER BENEFIT THE RESIDENTS OF OXFORDSHIRE, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS TO ADVANCE EDUCATION IN RELATION TO (A) AND (B) ABOVE AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS 4.3 WHERE IT IS FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT TO PROVIDE OR TO CARRY OUT MAINTENANCE OR IMPROVEMENT OF:- (1) A PUBLIC PARK (2) ANY OTHER PUBLIC AMENITY 4.4 OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY WITH A PREFERENCE FOR THOSE IN THE AREA OF BENEFIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Counting House
82e High Street
Wallingford
OX10 0BS
- Ffôn:
- 01865407003
- E-bost:
- admin@trustforoxfordshire.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window