ymddiriedolwyr ACHIEVE LIFESTYLE
Rhif yr elusen: 1141018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Phillips | Cadeirydd | 20 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Anne Febry | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Mark Raymond Adams | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Gavin Thomas Baker | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Edward Patrick Oshea | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
JEREMY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 27 September 2012 |
|
|
||||
KEITH HEAL | Ymddiriedolwr | 18 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.