CHALLENGE (UK)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To use sport as a means to connect and inspire youth in the emerging world to achieve their potential on and off the sports field. To foster entrepreneurship and enterprise to provide brighter futures to the youth and their communities. To promote education and vocational skills that arm the youth in the emerging world with the tools needed to break free from the poverty cycle.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camerwn
- Cenia
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- 23 Ebrill 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CHALLENGE (Enw gwaith)
- VFV (Enw blaenorol)
- VOLUNTEERS FOR VOLUNTEERS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.94k | £2.01k | £4.34k | £3.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.74k | £2.21k | £3.23k | £4.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2015 | 31 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01/04/2011 AS AMENDED ON 18/12/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRSUTEES SHALL THINK FIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS, THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE CONSERVATION, PRESERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN CAMEROON, NEPAL AND THAILAND
Maes buddion
CAMEROON, NEPAL AND THAILAND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window