Hanes ariannol TREEBEARD TRUST
Rhif yr elusen: 1144241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £2.61m | £3.11m | £3.05m | £2.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £705.79k | £810.35k | £1.09m | £965.65k | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.50m | £2.50m | £3.00m | £3.00m | £2.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £83.68k | £105.80k | £114.59k | £52.21k | £182.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £705.79k | £763.35k | £1.01m | £873.82k | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £47.00k | £80.99k | £91.83k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.87k | £69.92k | £88.02k | £21.82k | £31.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £611.91k | £693.43k | £921.43k | £801.94k | £1.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £47.00k | £80.99k | £91.83k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.