KEARSLEY YOUTH BRASS BAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The band was formed in February 2010 and aims to develop the musical skills of young people of all abilities.. Our charity work, includes providing free music tuition and the use of musical instruments for people in disadvantaged communities. We open up routes into music-based learning and employment; and use music to break down barriers and improve community cohesion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bolton
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- KYBB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Robert Wilkinson | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Ethan Thomas Charles McKnight | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Amanda Victoria Campion | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Dorothy Tonge | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
STEPHEN SAMUEL TONGE | Ymddiriedolwr | 26 April 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.46k | £4.89k | £7.20k | £8.77k | £6.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.45k | £5.04k | £7.01k | £7.65k | £8.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ADOPTED 17/08/2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE: 1. TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS; 2. TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT BUT IN PARTICULAR THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Maes buddion
BOLTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 Teak Drive
Kearsley
BOLTON
BL4 8RR
- Ffôn:
- 01616125288
- E-bost:
- kearsleyybb@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window